四川省乐山市峨眉山风景名胜区管理委员会现任领导有:
党工委书记:李良
李良,男,汉族,1972年10月生,四川仁寿人,1999年6月加入中国共产党,1995年7月参加工作,省委党校研究生。现任四川省峨眉山市委书记、峨眉山风景名胜区党工委书记,峨眉山市人武部党委第一书记。
主持党工委全面工作。
管委会主任:陈林强
陈林强,男,汉族,1975年11月生,四川夹江人,1996年1月加入中国共产党,1996年8月参加工作。四川省委党校法学专业研究生。 现任四川省峨眉山市委副书记、市人民政府市长、峨眉山景区管委会主任、峨眉山文物保护管理局局长(兼)。
主持管委会全面工作。
党工委副书记:钟杰
钟杰,男,汉族,中共党员,1969年10月生,党校大学,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委副书记、管委会三级调研员。
负责党工委、管委会日常工作。分工负责意识形态、规划建设、民族宗教工作。分管规划建设环保局、民族宗教事务局。联系报国管理处。协调峨眉山市各方面工作。
党工委委员、纪工委书记:杨雅梅
杨雅梅,女,汉族,1971.05生,中共党员,党校研究生,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委委员、纪工委书记。
分工负责纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作。
党工委委员、机关党委书记:文静
文静,女,汉族,1968.04生,中共党员,大专学历,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委委员、机关党委书记。
分工负责目标管理、督查督办、机要保密、信息公开、机关党建、文明建设、组织人事、老干部、群团、政务接待、外事台侨工作。分管党政办公室(法制办公室、目标督查办公室)、组织和人力资源社会保障局、党群工作部(精神文明建设办公室)、对外交流服务中心。
党工委委员、管委会副主任:张全胜
张全胜,男,汉族,1968.02生,中共党员,党校大学,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委委员、管委会副主任。
分工负责景区财政预算、国资国企、项目招标、统计工作。分管财政物价局(国有资产管理办公室)、世界文化与自然遗产管理办公室、游山票管理中心、峨眉山大道置业发展有限公司。联系南山管理处。
党工委委员、管委会副主任:杨达军
杨达军,男,汉族,1976年3月出生,中共党员,党校大学学历,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委委员、管委会副主任。
分工负责应急管理、安全生产、交通运输、防震减灾、旅游秩序、社会治安、信访工作。分管公安分局、交警大队、交通运输局、应急管理局(安全生产委员会办公室)、旅游执法大队、峨眉山景区交通管理站、消防救援大队。联系金顶管理处、黄湾市场监管所。协调黄湾镇、村两级工作。
党工委委员、管委会副主任:冉迎春
冉迎春,男,汉族,中共党员,1979年1月生,大学学历,现任四川省乐山市峨眉山景区党工委委员、管委会副主任
分工负责文化遗产保护、研究与利用,旅游、宣传营销、游客服务工作。分管旅游文化局、峨眉山文物保护管理所(峨眉山博物馆、峨眉山武术文化研究中心、山志办公室)、游客服务中心。联系万年管理处。
工会主席:汤永进
汤永进,男,汉族,1968.08生,中共党员,党校大专学历,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会工会主席。
分工负责自然遗产保护、生态环境、林业、水务、森林防灭火、防汛、对口帮扶工作。领导管委会工会工作。分管林业水务局、峨眉山林业管理所(乐山市峨眉山国有林场)、环境卫生所。联系龙洞管理处。联系电力、通讯工作。
二级调研员:顾朝军
顾朝军,男,汉族,1966.07生,中共党员,党校大学,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会二级调研员。
协助负责交通运输工作。
二级调研员:尧桂芳
尧桂芳,女,汉族,1964年11月生,中共党员,党校大学,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会二级调研员。
协助负责文化遗产保护、研究与利用工作。协助分管峨眉山文物保护管理所(峨眉山博物馆、峨眉山武术文化研究中心、山志办公室)。
四级调研员:任建
任建,男,汉族,中共党员,1970年12月生,在职大专学历,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会四级调研员。
协助负责文明建设工作。协助联系报国管理处。
四级调研员:李进
李进,男,汉族,中共党员,1968.10生,党校大学学历,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会四级调研员。
协助负责交通运输、法制工作。协助分管法制办公室、规划建设环保局、交通运输局、峨眉山景区交通管理站。
四级调研员:马祝建
马祝建,男,汉族,中共党员,1968年4月生,党校大学学历,现任四川省乐山市峨眉山景区管委会四级调研员。
协助负责督查督办工作。