据教育部官网今日(8月2日)刚刚更新的消息,此前任中国科协党组书记、副主席的59岁怀进鹏院士已接替陈宝生出任教育部党组书记。在教育部任职5年的陈宝生,今年已年满65岁。
01
怀进鹏同志简历
怀进鹏,男,汉族,1962年12月生,山东济南人,1986年1月加入中国共产党,1987年9月参加工作,研究生学历,工学博士,教授,中国科学院院士。现任教育部党组书记。
1984年怀进鹏从吉林大学计算机系毕业;
1987年获得哈尔滨工业大学硕士学位后分配到北京航空航天大学计算机系教师、副主任、主任,党委副书记、副校长,常务副校长(2006年2月明确为正局级)。
1995年至1996年在美国哥伦比亚大学计算机系进行学术交流。
2009年5月任北京航空航天大学党委副书记、校长(副部长级)。
2009年11月当选中国科学院院士。
2015年2月任工业和信息化部副部长、党组成员。
2016年12月任天津市委副书记。
2017年8月任中国科协党组书记、书记处第一书记,2017年9月当选中国科协第九届全国委员会常务副主席,2021年5月当选中国科协第十届全国委员会副主席(专职,分管日常工作)、书记处第一书记。2021年7月任教育部党组书记。
第十二届全国人大代表,中共十九大代表,第十九届中央委员,中央人才工作协调小组成员。
02
陈宝生同志简历
据教育部官网的最新介绍,陈宝生依旧担任教育部部长。
陈宝生,男,汉族,1956年5月生,甘肃兰州人,1984年11月加入中国共产党,1974年5月参加工作。
1974.05——1975.12,甘肃省兰州市榆中县小康营公社插队知青;
1975.12——1978.09,甘肃省兰州市榆中县邮电局机线员;
1978.09——1982.08,北京大学经济系政治经济学专业学习;
1982.08——1983.11,甘肃省商业厅组技处干事;
1983.11——1985.01,甘肃省商业厅政策研究室副主任;
1985.01——1986.09,中共甘肃省委经济部办公室副主任;
1986.09——1988.11,中共甘肃省委经济部调研处处长、甘肃省人民政府办公厅政策研究室副主任;
1988.11——1989.08,甘肃省人民政府经济技术社会发展研究中心政策研究室主任;
1989.08——1991.06,甘肃省人民政府经济技术社会发展研究中心副地级政策研究员;
1991.06——1994.04,甘肃省人民政府发展研究中心副主任;
1994.04——1996.11,甘肃省人民政府发展研究中心(研究室)主任;
1996.11——1999.01,甘肃省人民政府副秘书长、办公厅党组成员,省政府发展研究中心(研究室)主任;
1999.01——2002.04,中共甘肃省酒泉地委书记;
2002.04——2003.12,中共甘肃省委常委、省委宣传部部长;
2003.12——2004.11,中共甘肃省委常委、省委宣传部部长兼省社科联主席;
2004.11——2005.03,中共甘肃省委常委、兰州市委书记兼省社科联主席;
2005.03——2005.08,中共甘肃省委常委、兰州市委书记、市人大常委会主任兼省社科联主席(其间:2002.09——2005.07在中央党校在职研究生班政治学专业学习);
2005.08——2007.02,中共甘肃省委常委、兰州市委书记、市人大常委会主任;
2007.02——2008.06,中共甘肃省委常委、兰州市委书记;
2008.06——2013.03,中共中央党校副校长;
2013.03——2016.06,国家行政学院党委书记、副院长;
2016.06——2016.07,教育部党组书记;
2016.07——2021.07,教育部部长、党组书记。
2021年7月,教育部部长
中共第十七届中央候补委员,十八届、十九届中央委员。